15341 - 15360 из 34613
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вахитов Ильдар Илгизович | 20.07.1983 | 40.10800.12.00000004.26 | 59.002 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (4 уровень квалификации) | 11.01.2023 | 11.01.2026 |
Латыпов Юрий Вячеславович | 22.09.1975 | 40.10800.12.00000005.26 | 59.002 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (4 уровень квалификации) | 11.01.2023 | 11.01.2026 |
Майданюк Александр Александрович | 05.06.1977 | 40.10800.12.00000006.26 | 59.002 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (4 уровень квалификации) | 11.01.2023 | 11.01.2026 |
Соколов Алексей Сергеевич | 15.03.1990 | 40.10800.12.00000007.26 | 59.002 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (4 уровень квалификации) | 11.01.2023 | 11.01.2026 |
Новиков Сергей Викторович | 20.01.1986 | 40.10900.08.00000001.26 | 54.005 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов (4 уровень квалификации) | 10.01.2023 | 10.01.2026 |
Новиков Сергей Викторович | 20.01.1986 | 40.00200.24.00000001.26 | 54.005 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 10.01.2023 | 10.01.2026 |
Матвиенко Дмитрий Константинович | 01.11.1994 | 40.00200.13.00000001.26 | 54.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 10.01.2023 | 10.01.2026 |
Моисеев Андрей Сергеевич | 05.03.1991 | 40.00200.01.00000009.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 10.01.2023 | 10.01.2026 |
Васильев Станислав Александрович | 03.09.1969 | 40.00200.01.00000010.26 | 78.012 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 10.01.2023 | 10.01.2026 |
Рыбченко Владимир Борисович | 22.04.1986 | 40.00200.14.00000004.26 | 78.012 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.01.2023 | 10.01.2026 |
Набатов Александр Евгеньевич | 15.02.1991 | 40.00200.19.00000001.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик термитной сварки (2 уровень квалификации) | 10.01.2023 | 10.01.2026 |
Кузнецов Антон Сергеевич | 15.12.1995 | 40.10800.12.00000002.26 | 59.002 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (4 уровень квалификации) | 10.01.2023 | 10.01.2026 |
Хамракулов Акмал Рузиматович | 09.12.1989 | 40.00200.14.00000003.26 | 16.018 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.01.2023 | 09.01.2026 |
Янь Чжунцай | 23.05.1987 | 40.00200.15.00000007.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 09.01.2023 | 09.01.2026 |
Чжу Лижун | 25.01.1974 | 40.00200.15.00000005.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 09.01.2023 | 09.01.2026 |
Су Хуэй | 06.04.1987 | 40.00200.15.00000004.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 09.01.2023 | 09.01.2026 |
Ван Сюечжи | 04.02.1988 | 40.00200.15.00000003.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 09.01.2023 | 09.01.2026 |
Янь Чжунцай | 23.05.1987 | 40.00200.03.00000013.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 09.01.2023 | 09.01.2026 |
У Яньу | 19.11.1983 | 40.00200.02.00000026.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.01.2023 | 09.01.2026 |
Койнов Дмитрий Александрович | 19.10.1978 | 40.10800.01.00000003.26 | 71.001 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (3 уровень квалификации) | 09.01.2023 | 09.01.2026 |
15341 - 15360 из 34613